ymddiriedolwyr TARPORLEY & DISTRICT U3A
Rhif yr elusen: 1171370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Graham Schofield | Ymddiriedolwr | 21 February 2024 |
|
|
||||
Andrew Barson | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Kim Harding | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
JANET LINSELL | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Susan Hardacre | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Gillian Moroney | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Anita Jane Langford | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|||||
Patricia Tyson Jones | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Donald John Igoe | Ymddiriedolwr | 05 August 2020 |
|
|
||||
Raye Hurst | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Graham Parker | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|
||||
Dr PAUL DAVID BERNARD BUJAC | Ymddiriedolwr | 25 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.