ymddiriedolwyr THE BOSTON PRESERVATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 509128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MARTIN JOHN FAIRMAN | Cadeirydd | 04 July 2012 |
|
|
||||
Angela Puiy | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Barrie Rawlings | Ymddiriedolwr | 18 December 2019 |
|
|
||||
NEIL RICHARD WRIGHT | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|||||
Christopher Keane | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|
||||
Susan Morrison | Ymddiriedolwr | 19 May 2018 |
|
|
||||
Dudley Alan Bryant | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
ALISON MARIANNE LOUIS FAIRMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.