ymddiriedolwyr EAST GRINSTEAD MUSEUM
Rhif yr elusen: 1171561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESTER WILLIAM MORLEY PORTER | Cadeirydd | 21 May 2018 |
|
|||||||
Dr Heather Hollins | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|||||||
Nyssa Danae Mildwaters | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|
||||||
Stephen Chandler | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||||
Lucy Buckland | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||||
david moore | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||||
Stephen Ody | Ymddiriedolwr | 28 July 2020 |
|
|
||||||
Hugh Kelly | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||||
Ruth Scrase | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||||
ANDREW NORMAN BROCK | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
|||||||
BOB MARCHANT | Ymddiriedolwr | 09 February 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.