ymddiriedolwyr MANCHESTER CITY MISSION
Rhif yr elusen: 1170263
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD WALTER HAWORTH | Cadeirydd | 01 June 1996 |
|
|
||||
Maxine Lynn Wolstenholme | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Rev Christopher David Statter | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Rev MARTIN JOHN KAVANAGH | Ymddiriedolwr | 09 November 2016 |
|
|
||||
David Wolstenholme | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Rev Alan William Saunders | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|
||||
MARGARET FRANCES WOODMAN | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|||||
CHRISTOPHER LAWRENCE BAILEY | Ymddiriedolwr | 26 January 2010 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.