Hanes ariannol BEDALE COMMUNITY LIBRARY
Rhif yr elusen: 1171085
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.32k | £18.61k | £23.39k | £14.29k | £17.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.54k | £19.08k | £14.18k | £15.68k | £16.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.25k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.29k | N/A | £10.00k | N/A | £12.86k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.