ymddiriedolwyr VOLUNTARY ACTION LEICESTER
Rhif yr elusen: 509300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Mary Jones | Cadeirydd | 24 February 2020 |
|
|||||
Joanna Moore | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Emily Colette Weatherer - Smith | Ymddiriedolwr | 22 December 2021 |
|
|
||||
Zahirul Haque | Ymddiriedolwr | 22 December 2021 |
|
|
||||
Gemma Edwards | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||
Adam Jolley | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
NARENDRAKUMAR LALJI BHAGWANJI WAGHELA | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|||||
CLETO MUDHEFI | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|||||
Duncan Cullen | Ymddiriedolwr | 01 June 2016 |
|
|
||||
AJAY AGGARWAL | Ymddiriedolwr | 07 September 2015 |
|
|
||||
Mohamed Esat | Ymddiriedolwr | 18 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.