Hanes ariannol THE DULWICH SCHOOL CRANBROOK
Rhif yr elusen: 1174358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.54m | £5.89m | £5.54m | £5.96m | £6.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.23m | £5.86m | £6.12m | £5.98m | £6.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £83.73k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £4.34k | £2.58k | £5.57k | £457.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £23.01k | £20.26k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.51m | £5.86m | £5.42m | £5.93m | £5.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £111.17k | £25.37k | £22.59k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.22m | £5.85m | £5.84m | £5.97m | £6.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.30k | £9.11k | £280.74k | £7.48k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.46k | £19.44k | £15.03k | £13.38k | £18.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.