Hanes ariannol FRIENDS OF GOSFORTH CENTRAL PARK
Rhif yr elusen: 1171862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (78 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/01/2019 | 20/01/2020 | 20/01/2021 | 20/01/2022 | 20/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.68k | £4.60k | £1.20k | £2.21k | £1.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.25k | £3.71k | £2.37k | £960 | £1.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k | £900 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.