ymddiriedolwyr CHARITY OF CHARLES COOPER FOR ALMSHOUSES INCLUDING AUGMENTATIONS OF JOHN EVERITT COOPER
Rhif yr elusen: 509766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL DAVID JOHN HOWITT-COWAN | Cadeirydd | 09 February 2018 |
|
|||||||||||||
Lynda Marie Mullally | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||||||||||
TONY WING | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||||||||||
Sheila Bibb CO-OPTED | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||||||||||
Miranda Snee | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||||||||||
JESSIE MILNE | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|||||||||||||
IAN GEORGE KEAT | Ymddiriedolwr | 03 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.