Hanes ariannol BATH RECREATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1173521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £826.22k | £1.08m | £742.64k | £751.13k | £924.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £486.11k | £472.30k | £605.85k | £781.08k | £818.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £36.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £215.23k | £471.23k | £162.97k | £118.60k | £63.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £53.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £407.36k | £400.03k | £379.77k | £435.01k | £503.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £203.64k | £205.40k | £199.90k | £197.53k | £303.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £486.11k | £472.30k | £605.85k | £769.67k | £791.89k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £11.40k | £26.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.13k | £39.72k | £71.85k | £53.95k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £11.40k | £10.77k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.