ymddiriedolwyr SPONSORSTARS LTD
Rhif yr elusen: 1175417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN JOY LAIDLAW | Cadeirydd | 19 April 2017 |
|
|
||||
Johanna Mary George | Ymddiriedolwr | 11 September 2023 |
|
|
||||
Amanda Sian Thompson | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
Fiona Nicole Thompson | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||
Hazel Annikin | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Karn Dasgupta | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Charlie Waterkeyn | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Toll | Ymddiriedolwr | 08 December 2020 |
|
|
||||
Nagham Al-Turaihi | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
CLARENCE EDEN MITCHELL | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.