Dogfen lywodraethu KHOJA SHIA ITHNA-ASHERI MUSLIM COMMUNITY OF BIRMINGHAM
Rhif yr elusen: 510406
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/06/1980 AS AMENDED ON 23/01/1994 AS AMENDED ON 07/06/2012 AS AMENDED ON 07/02/2014 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12/03/2015 AS AMENDED ON 25 SEP 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE ISLAM IN ACCORDANCE WITH THE KHOJA INTERPRETATION OF THE SHIA ITHNA-ASHERI JAFFERI FAITH; AND TO ADVANCE EDUCATION IN KHOJA SHIA ITHNA-ASHERI JAFFERI HERITAGE, HISTORY, CULTURE AND PRINCIPLES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.