Hanes ariannol WEST LANCASHIRE FREEMASONS' CHARITY
Rhif yr elusen: 1175246
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (49 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £473.79k | £633.17k | £590.97k | £803.28k | £726.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £585.16k | £586.79k | £594.18k | £534.65k | £616.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £236.56k | £207.61k | £422.67k | £245.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £396.62k | £383.35k | £380.61k | £480.44k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £178.57k | £129.39k | £281.24k | £6.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £519.66k | £524.76k | £453.64k | £544.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £67.13k | £69.41k | £81.02k | £71.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £7.20k | £7.07k | £7.07k | £8.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £80.60k | £142.50k | £140.87k | £166.44k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £67.13k | £69.41k | £81.02k | £71.96k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.