ymddiriedolwyr GROWING HOPE
Rhif yr elusen: 1176358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVE FORD | Cadeirydd | 30 April 2024 |
|
|
||||
Ishmael Evans | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|
||||
KWADWO KYEI-SARPONG | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Bambi French | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Lois Tackie-Oblie | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|||||
Francesca Mary Veronica Robertson | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|
||||
PAUL RICHARD NYE | Ymddiriedolwr | 04 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.