Hanes ariannol SENHOUSE MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1175131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (92 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £112.42k | £106.67k | £124.44k | £129.55k | £118.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.21k | £107.73k | £86.07k | £98.08k | £145.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £17.07k | £6.00k | £30.11k | £10.67k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.