Hanes ariannol MOSELEY ROAD BATHS CIO
Rhif yr elusen: 1176432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £191.73k | £223.27k | £424.34k | £362.66k | £381.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £173.37k | £206.96k | £208.07k | £405.36k | £396.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £11.14k | £9.53k | £2.12k | £4.43k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £8.23k | £5.00k | £80.24k | £99.25k | £50.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.