ymddiriedolwyr THE OXFORD FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1175923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imam MONAWAR HUSSAIN | Cadeirydd | 06 January 2017 |
|
|
||||
SIMON OAKLAND | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||
PATRICK JOSEPH SYLVESTER THOMAS | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||
MARYAM HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
KHADAIM HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 08 April 2012 |
|
|
||||
Imam MONAWAR HUSSAIN | Ymddiriedolwr | 17 April 2009 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.