ymddiriedolwyr BLOOMSBURY PAKISTAN SOCIAL SCIENCE RESEARCH & ADVOCACY
Rhif yr elusen: 1179415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr DAVID TAYLOR | Cadeirydd | 01 August 2018 |
|
|||||||
ZULFIQAR KHIMANI | Ymddiriedolwr | 08 January 2023 |
|
|
||||||
Dr Ayaz Qureshi | Ymddiriedolwr | 08 January 2023 |
|
|
||||||
Dr Nichola Khan | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|||||||
Dr Maria Rashid | Ymddiriedolwr | 29 June 2020 |
|
|
||||||
Dr Stephen Lyon | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||
Dr Farooq Bajwa | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||||
Dr Najam Abbas | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||||
Dr FARID PANJWANI | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||||
TARIQ KHAN | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||||
NADIR CHEEMA | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.