Hanes ariannol HEART OF GLASS ST HELENS LIMITED
Rhif yr elusen: 1179366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (79 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.06m | £923.47k | £1.03m | £1.03m | £863.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29m | £984.68k | £883.33k | £883.33k | £866.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £6.38k | N/A | £896.47k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £77.24k | £64.46k | £207.84k | N/A | £20.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £51.15k | £156.32k | £128.59k | £128.59k | £11.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.00m | £765.20k | £896.47k | £896.47k | £851.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.60k | £1.95k | £182 | £182 | £1.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £128.59k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.29m | £984.68k | £883.33k | £883.33k | £866.19k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.11k | £12.59k | £10.13k | £0 | £14.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.