ymddiriedolwyr BRISTOL CCRC TRUST
Rhif yr elusen: 1178905
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev TOBY BARNABY FLINT | Cadeirydd | 18 December 2017 |
|
|
||||
Helen Kathyrn Gordon | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Oliver Charles Bouverie Home | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|||||
Alexandra Parry | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|||||
Thomas Skidmore | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Christopher Joseph Alessandro Egitto | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|||||
Cameron James Isaac Ophir Laleye | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Jennifer Claire Stirling | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||
Zak Verry | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Andrew Spens | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.