Hanes ariannol THE ROSALIND FRANKLIN INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1179810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.13m | £18.72m | £28.13m | £15.58m | £16.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £271.70k | £2.06m | £7.42m | £14.37m | £19.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.13m | £18.65m | £20.87m | £13.91m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.91m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £18.65m | £28.09m | £15.55m | £16.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £25.52k | |
|
Incwm - Arall | £220.00k | £74.32k | £38.48k | £28.67k | £14.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £208.65k | £2.01m | £7.33m | £14.26m | £19.11m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.04k | £46.35k | £78.79k | £91.70k | £92.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £9.63k | £8.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.08k | £10.20k | £17.35k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.