ymddiriedolwyr Y CWMNI SIARAD / THE TALKING COMPANY
Rhif yr elusen: 1182049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET DEWES | Cadeirydd | 15 February 2019 |
|
|
||||
Michelle Hurley-Tyres | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Courtney Vircavs | Ymddiriedolwr | 26 January 2024 |
|
|
||||
Michele Ryan | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||
Claire Charlton | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|||||
William Giles | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Lee Parfitt | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Emma Rachael George | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.