ymddiriedolwyr SEVERN HOSPICE LIMITED
Rhif yr elusen: 512394
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Stephen Robinson | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Casey | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Nicola Fay Crosby | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Nigel John Bathurst | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Kathryn Joan Downton | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Dr David Graham Frank Northern | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Andrew James Clarkson | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||
Paul Allan Gold | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|||||
Dr Robert Ashley Fraser | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Stephen Andrew Bleakley | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Professor Debra Towse | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Jeanette Therese Whitford | Ymddiriedolwr | 12 March 2020 |
|
|
||||
Paul Coackley | Ymddiriedolwr | 09 August 2018 |
|
|
||||
JOHN MARCUS WARDLE | Ymddiriedolwr | 10 August 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.