ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN, WALTHAMSTOW
Rhif yr elusen: 1179140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Salim Naphtali Samuel Timberlake | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Corinne Bromfield | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
ELAINE CAROL BARNETT-PAGE | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Diane Collins | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Timothy Edmund Cole | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
STUART CHARLES CHRISTIE | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
JEROME ILENOTUMA | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Rev Kieran Bush | Ymddiriedolwr | 15 March 2015 |
|
|||||
ANN NURCOMBE | Ymddiriedolwr | 15 April 1977 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.