Dogfen lywodraethu THE CALDER VALLEY CLUB
Rhif yr elusen: 512626
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 JUNE 1981 AS AMENDED 10 JULY 1985, 6 AUGUST 1986, 21 JUNE 1989, 31 JULY 1991, 25 JUNE 1996 28 JULY 1998, 26 JUNE 2001 AND 3 DECEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF RESIDENTS OF THE METROPOLITAN DISTRICT OF CALDERDALE THE RELIEF OF THE PHYSICALLY DISABLED BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND/OR OTHER LEISURE TIME ACTIVITIES
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
METROPOLITAN DISTRICT OF CALDERDALE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.