ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MARY, PETERBOROUGH
Rhif yr elusen: 1180032
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Peter John Moore | Cadeirydd | 13 June 2011 |
|
|||||
Carol Anne Rowles | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Michael John Scanlon Holborn | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan Mark Goodes | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Elena Turner | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Helen Jane Brown | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
VICTOR CHARLES WILLIAM JONES | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
VICKY LOUISE BRETT | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
JAYNE ELLIS | Ymddiriedolwr | 24 September 2017 |
|
|
||||
ANDREW MARTIN HUGH CHRISTIE | Ymddiriedolwr | 17 September 2017 |
|
|
||||
ROBERT HAY ROBINSON | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Dr RICHARD ALEXANDER SMITH | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
DAVID CHARLES CHRISTIE | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
MAIRWEN PEASNELL | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
DAVID GEOFFREY DAWSON | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
GILLIAN ALEXANDRA CHRISTIE | Ymddiriedolwr | 21 April 2013 |
|
|
||||
ELIZABETH CLARE PEDLEY | Ymddiriedolwr | 22 April 2012 |
|
|
||||
SUSAN JANE MOORE | Ymddiriedolwr | 16 May 2009 |
|
|
||||
Dr HILARY MARGARET DAWSON | Ymddiriedolwr | 15 April 2007 |
|
|
||||
ANGELA MARY TURNER | Ymddiriedolwr | 23 April 2006 |
|
|
||||
GEORGE CHARLES KIRK | Ymddiriedolwr | 24 April 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.