ymddiriedolwyr KINGSTON-UPON-THAMES UNITED CHARITIES
Rhif yr elusen: 1182389
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev William Allberry | Cadeirydd | 18 November 2021 |
|
|
||||
Rev Joe Moffatt | Ymddiriedolwr | 09 November 2022 |
|
|||||
Linda Corner | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
LINDA MARCIA THOMPSON OBE | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
CHRISTOPHER NEAL CHEEK | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
DIANA HODSON | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
PENELOPE D'SOUZA | Ymddiriedolwr | 18 September 2019 |
|
|||||
MARIAN MARGARET FREEDMAN | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
||||
RICHARD DAVID BOULT | Ymddiriedolwr | 18 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.