ymddiriedolwyr COMMONWEALTH HERITAGE FORUM
Rhif yr elusen: 1183762
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (151 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelvin Ang | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Dr Tara Inniss | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Karin Taylor | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Prince Henry Ajene | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Rachel Tranter-Needham | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|||||
Robert John Edward kerr | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
||||
Nicolette Annabelle Clare Duckham | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Rowenna Wood | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Lucy Fiona Denton | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Thomas Peregrine Bryant | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Francis Hugh Cornwallis Maude MA Cantab | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.