ymddiriedolwyr WE BELONG
Rhif yr elusen: 1184348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maheraj Ahmed Lian | Cadeirydd | 30 June 2022 |
|
|
||||
Marakandage Buddika Upendra Perera | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|
||||
KESHON DEVONTE SMITH | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Stewart Bryce MacLachlan | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Jamilla Hinds-Brough | Ymddiriedolwr | 07 January 2021 |
|
|
||||
Sufina Ahmad | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||
Joel Carter | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.