ymddiriedolwyr THE BORROWDALE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1181396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (26 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Dixon | Cadeirydd | 20 May 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Margaret Julia Braithwaite | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Penelope Mary deZouche Cooke | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|
||||||||||||||||
Rev Dr Mark Radcliffe | Ymddiriedolwr | 02 August 2023 |
|
|||||||||||||||||
John Postans | Ymddiriedolwr | 22 September 2020 |
|
|
||||||||||||||||
Lewis Harrison | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Pamela Cooke | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Ralf Smits | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Craig Fearon | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Adrian Paye | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||||||||||||||
Rev Charles Henry Hope | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.