ymddiriedolwyr United Kingdom for UNHCR
Rhif yr elusen: 1183415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Boyle | Cadeirydd | 15 June 2021 |
|
|||||
Zarlasht Halaimzai | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
George Garvin Brown IV | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Claire Hajaj-Calestini | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Mevan Babakar | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Katherine Mary Steward | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
KEITH DAVID FELTON | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|||||
Ori Raveh | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
||||
Arabella Phillimore | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.