ymddiriedolwyr POVERTY TRUTH NETWORK
Rhif yr elusen: 1184879
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Brown | Cadeirydd | 30 September 2021 |
|
|
||||
Barbara Dean | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
JOANNA MARY YOUNG | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|||||
Michelle Burckett St Laurent | Ymddiriedolwr | 08 November 2023 |
|
|
||||
Kidist Teklemariam | Ymddiriedolwr | 06 October 2023 |
|
|
||||
Paul John Atkinson | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Nadine Travers | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Lee Stuart Hemsworth | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Hugh Douglas | Ymddiriedolwr | 31 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.