ymddiriedolwyr POCKLINGTON AND DISTRICT SOCIETY OF THE ARTS
Rhif yr elusen: 514055
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHANIE FRASER | Cadeirydd | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Lynn Liddle | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||||
Joyce Clarke | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||||
graham Gilbert | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|||||||
Brian Snelson | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||||
JULIA MARGARET WILLIAMSON | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||||
REV Valerie Patricia Hewetson | Ymddiriedolwr | 11 October 2013 |
|
|
||||||
CAROLYN MARGARET HAYNES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
IAN MICHAEL GREGORY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
HILARY SAYNOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MARY PENELOPE SIMMONS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.