ymddiriedolwyr NORTH LINDSEY U3A
Rhif yr elusen: 1184829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wendy England | Cadeirydd | 16 May 2021 |
|
|
||||
Frances Jean Mower | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Stuart Chandler | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|||||
Hazel Margaret Farrow | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
David George Holmes | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||
Richard John Charlesworth | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Michael Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Lyn Blanchard | Ymddiriedolwr | 08 August 2019 |
|
|
||||
Paul Blanchard | Ymddiriedolwr | 08 August 2019 |
|
|
||||
Margaret Greenbury | Ymddiriedolwr | 08 August 2019 |
|
|||||
Ann Maloney | Ymddiriedolwr | 08 August 2019 |
|
|
||||
Ann Smith | Ymddiriedolwr | 08 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.