ymddiriedolwyr FOOD FOR THOUGHT DAVENTRY
Rhif yr elusen: 1184601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miranda Wixon DL | Cadeirydd | 13 July 2022 |
|
|||||
John Brownhill | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Rachel Helen Ardel Johnston | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Teresa McCarthy-Dixon | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Helen West | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|||||
Angela Gee | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.