ymddiriedolwyr Cosy hall Community Trust
Rhif yr elusen: 514505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Wiggin | Cadeirydd | 30 April 2015 |
|
|
||||
Councillor Paul Anthony Crewe | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Richard Berrow | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Sally Wiggin | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|||||
Jan Sterling | Ymddiriedolwr | 31 July 2014 |
|
|
||||
Bruce Cannon | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|||||
TONY FORRESTER | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
|||||
MARION WYNN | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
|||||
DERRICK CLANCY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GODFREY BRYAN SPURR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TIMOTHY RICHARD BENTHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN ELIZABETH MILES MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.