ymddiriedolwyr THE BARRATT DEVELOPMENTS PLC CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1188447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Edward Rolfe | Cadeirydd | 16 March 2021 |
|
|
||||
Helen Adams | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Ugochukwu Ikokwu | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
Philippa Minshall Charles | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||
Lord Gavin Laurence Barwell | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|||||
Tim Collins | Ymddiriedolwr | 17 July 2020 |
|
|
||||
Kamalprit Kaur Bains FCIS | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.