ymddiriedolwyr CORNWALL PRIDE
Rhif yr elusen: 1191003
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eilish Calnan | Cadeirydd | 14 January 2023 |
|
|||||
Richard Shepherd | Ymddiriedolwr | 29 July 2023 |
|
|
||||
Parminder Dosanjh Phillips | Ymddiriedolwr | 14 January 2023 |
|
|
||||
Laura Outten | Ymddiriedolwr | 14 January 2023 |
|
|
||||
Mx Alex Gibbon | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Mx Perrin Hooper | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Marcus Alleyene | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Sophie Meyer | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Barbara Elizabeth Rounsevel MBE | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Michael Honey | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||
Kathleen Jane Jones | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.