Dogfen lywodraethu VOLUNTARY ACTION WAKEFIELD DISTRICT
Rhif yr elusen: 516150
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 JANUARY 1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 29 MARCH 1988, 1 DECEMBER 1994, 17 JULY 2002, 28 SEPTEMBER 2005 AND 27 SEPTEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF WAKEFIELD IN THE COUNTY OF WEST YORKSHIRE AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE PROMOTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
METROPOLITAN DISTRICT OF WAKEFIELD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.