ymddiriedolwyr STAKEFORD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 516448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Dodds | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|
||||
Carolyn Milburn | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Lisa Johnson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Liam Gladwin | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Tik Sze Daisy Shek Tong | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Rebecca Marshall Trustee | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
Kate Louise Railton | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
||||
GRAEME SHIEL CSL | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
JEANETTE SHIEL | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
Tim Chrisp JP | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|||||
MARLENE RAILTON | Ymddiriedolwr | 01 July 2009 |
|
|
||||
Anthony John RAILTON | Ymddiriedolwr | 01 April 1995 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.