ymddiriedolwyr NANTWICH CHORAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 516572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Harbage | Cadeirydd | 20 September 2017 |
|
|
||||
Tracey Elaine Powdrill Robinson | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Timothy Peter Jowitt | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Martin Francis Jones | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Anne Frances Harwood | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
Douglas Adrian Percy | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Frances Brenda Durkin | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Diane Wheatley | Ymddiriedolwr | 23 September 2015 |
|
|
||||
Dr ROBERT PUGH | Ymddiriedolwr | 31 March 2011 |
|
|
||||
ESTER HARRIES | Ymddiriedolwr | 31 March 2011 |
|
|
||||
EILEEN SHEILA ROBERTSON | Ymddiriedolwr | 31 March 2011 |
|
|||||
RACHEL ANN PENTECOST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.