ymddiriedolwyr THE GUIDE ASSOCIATION LANCASHIRE BORDER COUNTY
Rhif yr elusen: 516834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Weaver | Cadeirydd | 01 May 2020 |
|
|||||
Natasha Routh | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Rachael Chen | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
MARGARET MARY THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|||||
Patricia Anne Dunbar | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Valerie Singleton | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Nicola Daley | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Julie Marie Killas-Riding | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Eileen Robinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
AVRIL DENISE ROTHWELL | Ymddiriedolwr | 03 September 2015 |
|
|
||||
Suzanne Claire Spencer | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Wendy Mc Cann | Ymddiriedolwr | 01 March 2012 |
|
|
||||
Joyce Wiggins | Ymddiriedolwr | 21 October 2010 |
|
|
||||
Carol Atkinson | Ymddiriedolwr | 19 September 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.