Hanes ariannol BETTWS NEWYDD PARISH HALL
Rhif yr elusen: 516894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.67k | £21.60k | £12.54k | £18.06k | £18.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.55k | £22.54k | £2.91k | £11.91k | £5.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £150 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £13.00k | £2.65k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.