ymddiriedolwyr NORTH EAST WALES SEARCH AND RESCUE TEAM
Rhif yr elusen: 1192256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Ashcroft | Cadeirydd | 11 March 2015 |
|
|||||||
Lucy Morris | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||||
Damon Winterbottom | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||||
Anthony Robert Haigh | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|||||||
Danielle Burgess | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||||
Colin Martin | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||||
Christopher Griffiths | Ymddiriedolwr | 11 March 2015 |
|
|||||||
Amanda Ann Norton | Ymddiriedolwr | 13 March 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.