ymddiriedolwyr CENTRE FOR ADHD AND AUTISM SUPPORT
Rhif yr elusen: 1193799
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriella Eberhardtne Peter | Cadeirydd | 21 November 2018 |
|
|
||||
Nicola Connor | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Simon Taylor | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Lynne Fearn | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Zoe Campbell | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|||||
Nicholas Simon Moser | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|
||||
Alison Futerman | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.