ymddiriedolwyr BOURNE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1196062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Harvey Dennis | Cadeirydd | 01 July 2011 |
|
|
||||
Jane Louise Mulhern | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Paul Mead | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Carolyn Claire Greig | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
Anthony Philip Everitt | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Mark Tupholme | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Andrea Jean Rushworth | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|
||||
Daniel Anthony William Day | Ymddiriedolwr | 22 February 2017 |
|
|
||||
DAVID JOHN BOWER | Ymddiriedolwr | 15 March 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.