Hanes ariannol ALLITHWAITE AND CARTMEL WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 518937
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.23k | £7.13k | £6.49k | £6.10k | £4.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.28k | £6.19k | £8.06k | £8.06k | £6.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.