ymddiriedolwyr CLIKS (CHRISTIAN LINKS IN KEIGHLEY SCHOOLS)
Rhif yr elusen: 1198107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David John Cooke | Cadeirydd | 21 May 2020 |
|
|
||||
Rev Amy Berry | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Rev TRACY BIRKS | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Rev Alastair James Kirk Rev Dr | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Janet Elaine Hesselwood Mrs | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Rev DALE BARTON | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|||||
ADAM ROBINSON | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
JANETTE JONES | Ymddiriedolwr | 12 December 2013 |
|
|||||
Clare Margaret Elizabeth Dewhirst | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.