Hanes ariannol BIRMINGHAM CITIZENS ADVICE BUREAU SERVICE LTD
Rhif yr elusen: 519639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81m | £1.97m | £1.92m | £1.86m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.88m | £1.94m | £1.78m | £1.89m | £1.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £447.40k | £397.88k | £482.17k | £26.38k | £50.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £73.93k | £1.08m | £818.63k | £981.42k | £793.96k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.20k | £4.43k | £8.50k | £2.94k | £7.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.03k | £5.80k | £6.37k | £14.28k | £30.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.78m | £1.94m | £1.89m | £1.82m | £1.81m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.90k | £16.49k | £13.40k | £13.53k | £24.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £1.90k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.87m | £1.94m | £1.78m | £1.89m | £1.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £2.16k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.20k | £15.94k | £6.54k | £22.47k | £14.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £57.18k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £2.16k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.28k | £0 | £2.39k | £6.89k | £25.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.