ymddiriedolwyr QUAKER ARTS NETWORK
Rhif yr elusen: 1202268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Kenton Couper | Cadeirydd | 01 June 2024 |
|
|
||||||||||
Gemma Josianne Smith | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||||||||
David Curtis | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||||||||
Amanda Louise Jones | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||||||||
Sean Jacke | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||||||||
John Corbett Lampen | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||||||||
Cherry Ann Simpkin | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|||||||||||
Dr Linda Genevieve Murgatroyd MA DPhil | Ymddiriedolwr | 28 October 2017 |
|
|
||||||||||
Dr Kate Green LlB PhD | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.